今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2019-12-24 |
-- |
|
副总经理 |
2018-01-09 |
-- |
|
副总经理 |
2018-01-09 |
-- |
|
财务总监(财务负责人) |
2018-12-19 |
-- |
|
董事会秘书 |
2010-09-17 |
-- |
|
总法律顾问 |
2018-01-09 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2021-06-08 终止日期:2022-06-09
|
|||
董事长 |
2021-06-08 |
2022-06-09 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2022-06-09 |
|
董事长 |
2024-06-28 |
||
非独立董事 |
2022-09-21 |
2024-06-07 |
|
代理董事长 |
2023-04-19 |
2024-06-28 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2023-01-12 |
|
董事长 |
2022-06-09 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2021-12-07 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
非独立董事 |
2021-12-27 |
2024-06-07 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
第6届董事会 起始日期:2018-01-09 终止日期:2020-05-12
|
|||
董事长 |
2018-01-09 |
2020-05-12 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2020-05-12 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2019-12-25 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
董事长 |
2020-05-12 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2019-12-25 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2019-12-25 |
|
非独立董事 |
2020-01-09 |
2021-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-01-09 |
2021-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-01-09 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-06-10 终止日期:2018-01-08
|
|||
董事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
董事长 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
董事 |
2014-06-10 |
2017-03-17 |
|
董事 |
2017-04-26 |
2018-01-08 |
|
董事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
董事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
董事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
独立董事 |
2014-06-10 |
2016-09-19 |
|
独立董事 |
2014-06-10 |
2014-12-10 |
|
独立董事 |
2014-06-10 |
2016-06-04 |
|
独立董事 |
2014-06-10 |
2016-05-25 |
|
独立董事 |
2016-05-25 |
2018-01-08 |
|
独立董事 |
2016-05-25 |
2018-01-08 |
|
独立董事 |
2016-09-19 |
2018-01-08 |
|
独立董事 |
2016-09-19 |
2018-01-08 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-11-12 终止日期:2011-07-31
|
|||
董事长 |
2010-11-12 |
2011-07-31 |
|
董事长 |
2010-09-17 |
2010-10-26 |
|
代理董事长 |
2010-10-26 |
2010-11-12 |
|
董事 |
2010-09-17 |
2011-07-31 |
|
董事 |
2010-11-12 |
2011-07-31 |
|
职工董事 |
2010-09-17 |
2012-04-09 |
|
独立董事 |
2010-09-17 |
2011-08-09 |
|
董事 |
2011-07-31 |
2014-06-09 |
|
董事长 |
2011-07-31 |
2014-06-09 |
|
董事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
董事 |
2010-09-17 |
2013-04-23 |
|
董事 |
2011-07-31 |
2014-06-09 |
|
董事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
独立董事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
独立董事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
独立董事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
独立董事 |
2012-03-22 |
2014-06-09 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-09-27 终止日期:2009-05-25
|
|||
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
董事长 |
2007-11-10 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
董事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
独立董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
职工代表董事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
独立董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
独立董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-26 |
|
董事长 |
2006-09-27 |
2007-11-10 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
独立董事 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
董事会秘书 |
2006-09-27 |
2010-09-16 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-10-04 终止日期:2005-10-21
|
|||
董事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
董事长 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
董事长 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
独立董事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
独立董事 |
2003-10-04 |
2005-12-16 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
独立董事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
独立董事 |
2006-05-26 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
副董事长 |
2005-12-03 |
2006-09-26 |
|
独立董事 |
2004-05-10 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
|
董事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
董事会秘书 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2021-06-08 终止日期:2024-06-07
|
|||
非职工监事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
监事会主席 |
2022-06-09 |
2024-06-07 |
|
监事会主席 |
2021-06-08 |
2022-06-09 |
|
非职工监事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
职工监事 |
2021-06-08 |
2024-06-07 |
|
第6届监事会 起始日期:2018-01-09 终止日期:2020-08-04
|
|||
监事会主席 |
2018-01-09 |
2020-08-04 |
|
监事 |
2018-01-09 |
2020-08-04 |
|
监事 |
2018-01-09 |
2021-06-07 |
|
非职工监事 |
2020-08-04 |
2021-06-07 |
|
职工监事 |
2018-01-09 |
2020-05-22 |
|
职工监事 |
2020-05-22 |
2021-06-07 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-06-10 终止日期:2018-01-08
|
|||
监事会主席 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
监事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
监事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
职工监事 |
2014-06-10 |
2018-01-08 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-09-17 终止日期:2011-07-31
|
|||
监事会主席 |
2010-09-17 |
2011-07-31 |
|
监事 |
2010-09-17 |
2011-07-31 |
|
监事 |
2011-07-31 |
2014-06-09 |
|
监事会主席 |
2011-07-31 |
2014-06-09 |
|
监事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
职工监事 |
2010-09-17 |
2014-06-09 |
|
第3届监事会 起始日期:2009-05-25 终止日期:2010-09-16
|
|||
监事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
监事会主席 |
2006-09-27 |
2009-05-07 |
|
监事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
监事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
职工监事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
监事会主席 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
监事 |
2009-05-25 |
2010-09-16 |
|
职工监事 |
2006-09-27 |
2009-05-25 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-10-04 终止日期:2006-09-26
|
|||
职工监事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
监事会主席 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
监事 |
2003-10-04 |
2006-09-26 |
|
监事 |
2005-10-21 |
2006-09-26 |
|
监事 |
2003-10-04 |
2005-10-21 |
↑返回页顶↑ |